Ymddiriedolwyr DURHAM DRAMATIC SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1156923

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Clark | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Stephanie Cubello | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Christine Coates | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Neil Gander | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Kristian Colling | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Kathryn Gander | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
LESLEY ANN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
MICHAEL DRUMMOND MOVERLEY SMITH | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
||||
PETER HAGGER | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|||||
WENDY FRANCES SMITH | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.