FOUNDATIONS FOR HOPE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention of relief of poverty in particular in the Middle East and Africa by providing grants, items and services to individuals in need and/or charities, or other organisations working to prevent or relieve poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Aifft
- Y Swdan
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
His Eminence Anba Angaelos OBE | Cadeirydd | 13 September 2013 |
|
|||||||||
ROSEMARY SALEH | Ymddiriedolwr | 07 February 2016 |
|
|||||||||
DR Magdy Latif El Sanady | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||||||
David nabeel Zaki Boutros | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||||||
CHRISTYAN FAWZI MALEK | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||||||
MATTHEW KHALIL | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||||||
GEORGE NAGY BARBARY | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||||||
Dr FAHMY FAYEZ FAHMY | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||||||
Dr ONSY KEROLLOS MORRIS | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|||||||||
Dr WAGUIH KHALIL | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||||||
Dr RAOUF AZMY DAOUD | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||||||
Dr CAMELIA GABRIEL | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||||||
DR MAGDY ISHAK-HANNA | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.93k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.82k | £129.84k | £181.85k | £77.33k | £142.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 MAY 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23/01/2014
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN PARTICULAR IN THE MIDDLE EAST AND AFRICA BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 22
Odette Court
Station Road
BOREHAMWOOD
WD6 1GQ
- Ffôn:
- 02079936714
- E-bost:
- admin@foundationsforhope.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window