Ymddiriedolwyr BRACKNELL FOREST UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1153789

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert William Goddard | Cadeirydd | 09 June 2022 |
|
|
||||
Laurayne Barber | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Niccola Hood | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Dorothy Kirkham | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Stephen Richards | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Young | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Anthony Bolt | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Shelagh Richards | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Carol Morgan | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|
||||
Carol Clark | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Graham Clark | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.