Hanes ariannol TOM HARRISON HOUSE
Rhif yr elusen: 1154510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £653.72k | £665.49k | £745.40k | £1.20m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £626.54k | £688.32k | £862.40k | £1.08m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £99.00k | £391.63k | £476.62k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £397.09k | £24.97k | £55.81k | £779.62k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £633.89k | £665.49k | £259.24k | £808.31k | £784.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.83k | £0 | £486.16k | £395.11k | £449.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £625.16k | £657.42k | £830.07k | £1.04m | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.38k | £30.90k | £32.34k | £32.15k | £56.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.71k | £0 | £5.33k | £116.38k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £55.62k | £0 | £57.95k | £55.62k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.