Hanes ariannol AGE CONCERN NORTH WALES CENTRAL
Rhif yr elusen: 1154403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £330.97k | £266.98k | £343.21k | £374.11k | £243.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £324.70k | £277.98k | £307.94k | £307.02k | £282.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £177.19k | £149.25k | N/A | N/A | £151.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £162.92k | £172.42k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.