ymddiriedolwyr UNIVERSITY MENTAL HEALTH ADVISERS NETWORK (UMHAN)
Rhif yr elusen: 1155038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Anna Goirand | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|
||||
Phillip Scarffe | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Hannah Borkin | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Matthew Kempen | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Tessa Bartlett | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Plumtree ACMA CGMA | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
LYDIA PELL | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.