Hanes ariannol HEREFORD IN BLOOM
Rhif yr elusen: 1154601
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.92k | £14.30k | £45.68k | £16.95k | £44.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.55k | £29.54k | £35.03k | £16.30k | £39.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.50k | N/A | £22.96k | £5.40k | £3.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.