CHESTERFIELD AND NORTH DERBYSHIRE JAMIA MASJID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing religious advice to Muslims and non-muslims Providing information to communities about islam and tolerance Providing religious activities including 5 times prayers in congregation Teaching Children Quranic classes Providing spiritual guidance teaching people on the benefits of sufism and Tassawuf
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,900 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMAD RAFIQUE | Cadeirydd | 01 October 2013 |
|
|
||||
MR SAJJID RAZAQ | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
NISAR SULEMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
MOHAMMAD ZUBAIR | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Masood FAROOQ | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
MOHAMMED RAZAQ | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.67k | £35.51k | £35.83k | £37.20k | £33.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.87k | £4.95k | £32.66k | £29.18k | £36.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £3.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 826 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 826 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Awst 2022 | 196 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Awst 2022 | 196 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Awst 2022 | 561 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Awst 2022 | 561 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/08/2013 AS AMENDED ON 01/11/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN CHESTERFIELD,NORTH DERBYSHIRE AND THE SURROUNDING AREAS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS,LECTURES,PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS,PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON ISLAM TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE ISLAMIC RELIGION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chesterfield Muslim Association
29 Newbold Road
Chesterfield
S41 7PG
- Ffôn:
- 07405886946
- E-bost:
- mrrazaqcjm@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window