MOFIZUDDIN MAZEDA MEDICAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity was formed to create a medical facility in the village of Bistor in Bangladesh, and the background to the project is as follows: The population of the catchment area is 11,000, many are living below the poverty line. There is currently no free medical care within a five miles radius, and no public transport to the nearest town.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bangladesh
Llywodraethu
- 25 Mehefin 2014: CIO registration
- MM MEDICAL CENTRE (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR MOHAMMED ABUL HASAN | Cadeirydd | 27 October 2013 |
|
|
||||
LYNNE LOWMAN | Ymddiriedolwr | 19 January 2014 |
|
|
||||
ADAM HASAN | Ymddiriedolwr | 27 October 2013 |
|
|
||||
ROGER WILLIAM FRY FCA | Ymddiriedolwr | 27 October 2013 |
|
|
||||
JOHN PATRICK MCNAMARA BA FCIB CBII FRSA | Ymddiriedolwr | 27 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.38k | £24.28k | £11.92k | £9.55k | £23.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £22.03k | £25.00k | £0 | £23.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 364 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 364 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Hydref 2024 | 540 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 21 Hydref 2024 | 540 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Hydref 2024 | 905 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 21 Hydref 2024 | 905 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 01 Ebrill 2022 | 336 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 01 Ebrill 2022 | 336 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 05 Tachwedd 2020 | 189 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 05 Tachwedd 2020 | 189 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 25 Jun 2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE THE HEALTH OF PATIENTS OF THE MOFIZUDDIN MAZEDA MEDICAL CENTRE IN DINAJPUR, BANGLADESH, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF PROFESSIONAL MEDICAL AND NURSING CARE, AND EQUIPMENT, FACILITIES, AND SERVICES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL STATUTORY AUTHORITIES. TO EDUCATE PATIENTS, DOCTORS, NURSES, AND OTHER PARAMEDICAL PERSONNEL IN THE PRESERVATION OF HEALTH AND RELIEF OF SICKNESS FOR ALL THE PATIENTS OF THE MOFIZUDDIN MAZEDA MEDICAL CENTRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Warren Hill
Loughton
IG10 4RL
- Ffôn:
- 02085080645
- E-bost:
- doctorabulhasan@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window