Hanes ariannol THE WEDDING WISHING WELL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1155409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £187.47k £112.75k £149.12k £230.53k £234.52k
Cyfanswm gwariant £103.81k £30.45k £139.37k £103.34k £196.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.17k £21.78k N/A N/A