Hanes ariannol FFRINDIAU YSGOL ARBERTH/FRIENDS OF NARBERTH SCHOOL

Rhif yr elusen: 1154060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.25k £1.62k £10 £8.19k £8.66k
Cyfanswm gwariant £8.95k £272 £400 £3.36k £8.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A