Hanes ariannol TENDRING ELDERCARE

Rhif yr elusen: 1155441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £181.88k £204.15k £126.98k £105.74k £186.95k
Cyfanswm gwariant £240.47k £227.56k £219.29k £119.49k £165.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £54.67k £69.02k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.00k £5.00k