MATHEMATICS RECOVERY COUNCIL UK AND IRELAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The MR Council promotes the mathematical education of people including children and adults who teach or support them. The main activities of the charity are training professionals in implementing the Maths Recovery Programme in their settings and local authorities, promoting research into children's mathematical thinking through conferences and professional development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £68,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Ireland
- Ynysoedd Cayman
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2014: CIO registration
- MATHS RECOVERY COUNCIL UK & IRELAND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLOTTE LOUISE MADINE BA NPQH | Cadeirydd | 10 March 2014 |
|
|
||||
Mary Rendle PGCE, MSc | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Ashleigh Maw B.ED | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Lynda Stewart BSc,PGDE | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Jane Alexandra Craik | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
Roy William Grice | Ymddiriedolwr | 20 September 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE PORTER | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
Dr RUTH ELIZABETH WILLEY MED DEDPSY | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
CATHERINE JANE STAUNTON-UNSWORTH BED | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.52k | £21.72k | £90.52k | £66.19k | £125.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.50k | £12.24k | £76.73k | £95.12k | £78.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.00k | £66.00k | £68.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 31 Jul 2014
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE MATHEMATICAL EDUCATION OF PEOPLE, INCLUDING CHILDREN AND THE ADULTS WHO TEACH OR SUPPORT THEM, IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: A) PROMOTING AND SUPPORTING MATHEMATICS RECOVERY B) PROVIDING STAFF DEVELOPMENT THROUGH ACCREDITED MR CONSULTANTS C) PROVIDING QUALITY ASSURANCE FOR THE PROGRAMME D) PUBLISHING GUIDELINES AND CODES OF PRACTICE FOR THE PROGRAMME E) MAINTAINING A REGISTER OF ACCREDITED PERSONNEL F) CONSULTING WITH GOVERNMENT BODIES AND SCIENTIFIC ASSOCIATIONS G) SPONSORING CONFERENCES AT INTERNATIONAL, NATIONAL AND REGIONAL LEVELS H) PROMOTING RESEARCH INTO CHILDREN'S MATHEMATICAL THINKING I) MAKING KNOWLEDGE OF CHILDREN'S MATHEMATICAL THINKING AVAILABLE TO A WIDER AUDIENCE THROUGH PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS J) SPONSORING SCHOLARSHIPS AND BURSARIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Swaledale Avenue
Rainhill
Prescot
L35 4NT
- Ffôn:
- 01514931458
- E-bost:
- mathsrecoveryuk20@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window