Hanes ariannol THE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1155455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.66k | £90.22k | £185.35k | £284.23k | £128.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.33k | £90.62k | £118.22k | £230.21k | £129.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.89k | £80.29k | N/A | £73.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.60k | £76.07k | £84.10k | £25.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.