BORDERS MISSION CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide public acts of worship & teaching through sermons, courses and groups Carry out pastoral work including visiting the sick & bereaved Promote Christianity through the staging of events & services Conduct religious assemblies in schools Promote the whole mission of the church & assist social cohesion through help with activities for older people, parents & toddlers & specific need groups
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

57 Ymddiriedolwyr
435 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2014: Previously excepted registration
- BMC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
57 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Robert Hurley | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jill Moakes | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
June Leam | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Ann Bakewell | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Rev Simon Rose | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Susan Herrington | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Margaret Lee | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Julian Bonfield | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Eileen Lawrence | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Pauline Render | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Ann Graham | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Suzzanne Knowles | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Howard Lawrence | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Michael Render | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Leam | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Patrick Lindley Dawson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Alexander Bradley | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Gordon Bestwick | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Violet Geraldine Kirk | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Mary Murray | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
JOANNE PARR | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|||||
Michelle Chadwick | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
Carole Taylor | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
Joan Stokes | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||
Rev Peter David Taylor | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Heather Johnson | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Veronica Hopkinson | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Melvyn Leslie Mee | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Philip John Hopkinson | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Caroline Dellow | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
Sue Smith | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
Linda Smith | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
Brian Cupples | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|||||
Joanne Docherty | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
Christine Walden | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
RICHARD IVAN SMITH | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
CONNIE CANN | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
ANN ELIZABETH RANDLE | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
EILEEN COUPE | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
JILL MOAKES | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
PATRICIA JANE CHURNSIDE | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
DAVID HOPKINSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
DAVID PURSEGLOVE | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
CAROL SIMPSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
KAREN GRICE | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
EILEEN GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
ROGER JACK CANN | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
JILL CHRISTINE RENSHAW | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
TREVOR EDWARD LEE | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
CAROLE ANN SOUTHALL | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
George William Johnson | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
Marie Wilson | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
WILF HOLMES | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
RICHARD SMITH | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
SHEILA MARGARET GRUNDY | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
HELEN JOY KIRK | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
JOHN WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.52k | £253.53k | £370.39k | £618.97k | £403.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £346.33k | £326.94k | £392.53k | £262.89k | £352.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £165.96k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £453.01k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £262.89k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20/09/1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Central Methodist Church
High Street
Clay Cross
CHESTERFIELD
S45 9EE
- Ffôn:
- 01246866160
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window