Hanes ariannol SYNERGY WALES (CYFLE CYMRU)

Rhif yr elusen: 1154719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £78.67k £24.72k £6.65k £7.97k £1.55k
Cyfanswm gwariant £79.79k £24.91k £8.85k £8.93k £7.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £6.46k £5.00k N/A