Hanes ariannol CB HOUNSLOW SPORTS CLUB LTD

Rhif yr elusen: 1154451
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 30/06/2020 30/06/2021
Cyfanswm Incwm Gros £19.88k £46.46k £42.87k £0 £0
Cyfanswm gwariant £18.50k £47.22k £32.48k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £26.71k N/A N/A