Hanes ariannol THE SIERRA LEONE ISLAMIC ASSOCIATION (SLIA) READING

Rhif yr elusen: 1155105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.44k £7.46k £8.50k £8.00k £5.60k
Cyfanswm gwariant £1.00k £500 £2.50k £3.07k £1.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A