FUTURE-FIT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is currently focused on the creation of the Future-Fit Business Benchmark.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Hydref 2013: Cofrestrwyd
- 3DIF (Enw gwaith)
- FUTURE-FIT FOUNDATION (Enw gwaith)
- 3D INVESTMENT FOUNDATION (Enw blaenorol)
- 3D INVESTMENT FOUNDATION (Enw blaenorol)
- FUTURE-FIT FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Clements-Hunt | Cadeirydd | 03 February 2020 |
|
|
||||
Richard Threlfall | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Lisa Attenborough | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Craig Fergusson | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £711.69k | £618.31k | £332.31k | £132.75k | £45.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £769.47k | £741.60k | £420.10k | £94.62k | £78.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.23k | £12.04k | £474 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £449.56k | £215.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £262.14k | £330.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £71.84k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £754.47k | £741.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.00k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 17 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 17 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 JUL 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 2.1 TO PROMOTE ETHICAL INVESTMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT SO AS TO ADVANCE: 2.1.1 THE RELIEF OF POVERTY; 2.1.2 THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT; 2.1.3 COMPLIANCE WITH THE LAW AND ETHICAL STANDARDS OF CONDUCT; AND 2.1.4 SUCH OTHER PURPOSES AS MAY BE EFFECTIVELY ADVANCED BY SUCH PROMOTION WHICH ARE CHARITABLE IN LAW. 2.2 TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION. 2.3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PRINCIPLES AND EFFECTS OF ETHICAL INVESTMENT AND SUBJECTS RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PROTECTION, ENHANCEMENT AND REHABILITATION OF THE ENVIRONMENT AND TO PROMOTE STUDY AND RESEARCH IN SUCH SUBJECTS PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC AT LARGE. SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS ”DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Thickbroom Coventry Ltd
147A High Street
WALTHAM CROSS
Hertfordshire
EN8 7AP
- Ffôn:
- 07747761557
- E-bost:
- info@futurefitbusiness.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window