Hanes ariannol OCD ACTION
Rhif yr elusen: 1154202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £472.57k | £407.37k | £387.20k | £232.67k | £307.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330.98k | £446.02k | £308.56k | £304.11k | £316.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.11k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £131.58k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.