Hanes ariannol Broughton House - Veteran Care Village
Rhif yr elusen: 1155225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56m | £3.90m | £2.60m | £3.15m | £2.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.34m | £2.36m | £2.51m | £2.32m | £3.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £708.30k | £730.75k | £634.31k | £599.47k | £1.14m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £188.04k | £99.34k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £612.06k | £2.96m | £1.71m | £2.25m | £507.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.81k | £1.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £922.43k | £912.07k | £867.30k | £904.31k | £1.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.54k | £21.00k | £14.78k | £2.58k | £3.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.97k | £287.09k | £1.00k | £40.25k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.28m | £2.24m | £2.38m | £2.24m | £3.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.11k | £114.26k | £129.32k | £80.08k | £81.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.31k | £15.06k | £12.29k | £16.99k | £15.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.07k | £8.11k | £7.79k | £1.29k | £2.21k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.22k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.