Hanes ariannol SUDBROOKE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 504153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.77k | £23.38k | £16.07k | £31.56k | £11.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.79k | £12.27k | £22.34k | £19.14k | £5.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £290 | £1.10k | £81 | N/A | £498 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £293 | £10.00k | £19.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.