NORTH NOTTS CHAMBER CHOIR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity promotes the performance of music, providing members with the opportunity to develop vocal technique and musical repertoire through regular rehearsal with professional conductor and accompanist. The charity presents to audiences high quality performances of sacred choral music, often working with younger people offering them the opportunity to work with professional musicians.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Rotherham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2013: Cofrestrwyd
- NNCC (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Hanford | Cadeirydd | 09 June 2024 |
|
|||||
Faith Dooley | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Tom Fox | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
DAVID SLACK | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.83k | £5.59k | £0 | £3.00k | £6.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.64k | £2.46k | £348 | £5.23k | £6.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JAN 2013 AS AMENDED ON 30/11/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS, IN PARTICULAR BY A) ESTABLISHING A CHOIR THAT SERVES, AND DRAWS ITS MEMBERS FROM, THE LOCAL COMMUNITY; B) PROVIDING THE PUPILS OF WORKSOP COLLEGE WITH THE OPPORTUNITY OF SINGING MAJOR CHORAL WORKS WITH ADULT VOICES; C) THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS, RECITALS AND HOLDING OF CHORAL DAYS AND WORKSHOPS; D) THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
68 Scholey Avenue
Woodsetts
WORKSOP
S81 8SF
- Ffôn:
- 01909568498
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window