Hanes ariannol GRACE HOUSE CAMBODIA TRUST

Rhif yr elusen: 1155678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.71k £26.27k £44.14k £32.26k £24.85k
Cyfanswm gwariant £10.43k £30.13k £35.41k £37.87k £258
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A