EDUCATION UGANDA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Improvement and development of primary education for the benefit of children of primary school age, their families and the wider community in Uganda Relief of financial hardship and unemployment by assisting in the provision of education, training, workshops and other such services as the trustees deem appropriate so as to improve the life of persons living in Uganda.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Uganda
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1121842 EDUCATION UGANDA
- 15 Hydref 2013: CIO registration
- SOUTH RWENZORI LINKS (Enw gwaith)
- EDUCATIONUGANDA (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER RONALD LLOYD | Cadeirydd | 14 October 2013 |
|
|
||||
Christopher Pomfret Kirby | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Rev John Rennie | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Marilyn James | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.18k | £15.04k | £5.56k | £63.70k | £11.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.74k | £21.62k | £12.92k | £45.12k | £67.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Mawrth 2024 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Mawrth 2024 | 126 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 15 Oct 2013
Gwrthrychau elusennol
A)THE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF PRIMARY EDUCATION,INCLUDING TEACHER TRAINING,FOR THE BENEFIT OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE,THEIR FAMILIES AND THE WIDER COMMUNITY IN AFRICA AND,IN PARTICULAR,UGANDA(WHICH SHALL BE THE CHARITY'S AREA OF BENEFIT)B)THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AND UNEMPLOYMENT BY ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION,TRAINING,WORKSHOPS AND OTHER SUCH SERVICES AS THE TRUSTEES DEEM APPROPRIATE SO AS TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF PERSONS LIVING IN UGANDA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hambledon
Romsey Road
Broughton
STOCKBRIDGE
Hampshire
SO20 8DB
- Ffôn:
- 01794301821
- E-bost:
- chriseduganda@outlook.org
- Gwefan:
-
educationuganda.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window