WHITLEY AMATEUR BOXING & FITNESS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run boxing training/fitness sessions for young people in the area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Reading
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Muston | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Earl Stewart | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
||||
Dan Muston | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|
||||
Timothy Mason | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.79k | £31.74k | £37.68k | £26.34k | £26.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.25k | £30.11k | £31.08k | £35.10k | £27.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £24.10k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2023 | 21 Hydref 2024 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2023 | 21 Hydref 2024 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2019 | 28 Medi 2020 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2019 | 28 Medi 2020 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Nov 2013
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WHITLEY, READING AND THE SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR AMATEUR BOXING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TIM MASON
Flat 5
18 St. Peters Hill
Caversham
READING
RG4 7AX
- Ffôn:
- 01189463443
- E-bost:
- tim@masonsestateagents.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window