Hanes ariannol TRIGEMINAL NEURALGIA ASSOCIATION UK

Rhif yr elusen: 1155001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £182.58k £59.55k £116.77k £108.39k £189.11k
Cyfanswm gwariant £71.55k £89.28k £123.25k £158.46k £148.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A