TRIGEMINAL NEURALGIA ASSOCIATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF OF THOSE SUFFERING FROM TRIGEMINAL NEURALGIA (TN) FACIAL PAIN (FP) PROMOTION OF AN IMPROVED QUALITY OF LIFE IN RESPECT OF TN & FP A) PROVIDING EVIDENCE-BASED INFORMATION, SUPPORT, ENCOURAGEMENT & ADDING TO THE BODY OF KNOWLEDGE & RESEARCH B) THE PROVISION OF SUPPORT, INFORMATION & ADVICE TO PEOPLE SUFFERING FROM TN & FP C) RAISING AWARENESS OF TN & FP SYMPTOMS TREATMENT & RESEARCH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1093022 TRIGEMINAL NEURALGIA ASSOCIATION UK
- 13 Rhagfyr 2013: CIO registration
- TNA UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Lucchetti | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
ROBERT JACKSON JP | Ymddiriedolwr | 30 January 2021 |
|
|
||||
tony Williams | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Deborah Edwards | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Kirsten Cooper | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.58k | £59.55k | £116.77k | £108.39k | £189.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.55k | £89.28k | £123.25k | £158.46k | £148.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 13 DEC 2013 AMENDED ON 17 AUG 2017 as amended 20 November 2021 as amended on 31 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
The relief of those suffering from Trigeminal Neuralgia ? Face Pain and the promotion of an improved quality of life in respect of this condition, in particular by: a) providing evidence-based information, support and encouragement and adding to the body of knowledge about Trigeminal Neuralgia ? Face Pain; b) the provision of support, information and advice (other than medical advice) to people suffering from Trigeminal Neuralgia - Face Pain c) raising awareness of Trigeminal Neuralgia ? Face Pain, its symptoms and management; and d) to support research projects deemed beneficial to?Trigeminal Neuralgia ? Face Pain sufferers (including campaigning for research funds),??acknowledging that it will be at the discretion of the Trustees as to whether further support for a particular project is of such importance that it warrants raising additional funds for research.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HELLESDON MANOR HOUSE
28 HELLESDON MILL LANE
NORWICH
NR6 5AY
- Ffôn:
- 08009991899
- E-bost:
- ANEETA.PREM@TNA.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window