WIGGINTON RECREATION HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO OPERATE AND MANAGE WIGGINTON RECREATION HALL AS A VILLAGE HALL FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WIGGINTON IN THE CITY OF YORK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,085 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Caerefrog
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1003857 WIGGINTON RECREATION HALL
- 27 Tachwedd 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Jaques | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Pauline Ensor | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Helen Feetenby | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|||||
Kathleen M Spence | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
Paul Firth | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|||||
MICHAEL GEORGE HASELTINE | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|||||
BEVERLEY MARGARET MCJANNETT | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.30k | £30.08k | £38.17k | £28.02k | £44.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.37k | £19.03k | £20.42k | £23.43k | £24.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.00k | £20.27k | N/A | £15.09k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Nov 2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST ARE TO OPERATE AND MANAGE WIGGINTON RECREATION HALL AS A VILLAGE HALL FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WIGGINTON IN THE CITY OF YORK, WITH THE PRIMARY OBJECTIVE OF PROMOTING (WITHOUT DISTINCTION OF CLASS OR GENDER OR RELIGIOUS OR POLITICAL TENETS) THE MORAL, INTELLECTUAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL WELFARE AND IMPROVEMENT, AND THE RATIONAL RECREATION OF THE INHABITANTS OF AND VISITORS TO THE SAID PARISH AND NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Westfield Grove
Wigginton
York
YO32 2QJ
- Ffôn:
- 01904769018
- E-bost:
- michael.haseltine@talktalk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window