ymddiriedolwyr WIGGINTON RECREATION HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1154768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Vaughan | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|||||||
Chris Jaques | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||||
Graham Johnson | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||||
Anthony Fairhurst | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||||
Pauline Ensor | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||||
Helen Feetenby | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|||||||
Paul Firth | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|||||||
Kathleen M Spence | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||||
DAVID GEARY | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||||
Mary Fisher | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
||||||
MICHAEL GEORGE HASELTINE | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|||||||
BEVERLEY MARGARET MCJANNETT | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.