HOME-START GUILDFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Home-Start Guildford offers support, friendship and practical help to parents with young children in the local community. We recruit and train volunteers who are usually parents themselves to visit families with at least one child under five, at home, and offer them informal, friendly and confidential support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £88,870 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
53 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 19 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1054644 HOME-START GUILDFORD
- 17 Tachwedd 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie McGuire | Cadeirydd | 27 April 2020 |
|
|
||||
Amelia Watkins | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Marian Holliday | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Hilary Nicholls | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Robert Kelly | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Laura Brunker | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Victoria Roberton | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
CHARLOTTE FRENCH | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.72k | £142.09k | £138.54k | £160.72k | £302.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.20k | £143.95k | £179.35k | £204.10k | £216.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £48.55k | £43.44k | £54.68k | £50.31k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | N/A | £5.25k | £88.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 17 Nov 2013
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN. (B) TO PREVENT CRUELTY OR MALTREATMENT OF CHILDREN (C) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONG CHILDREN. 4. TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE; WITHIN THE BOROUGH OF GUILDFORD AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
BOROUGH OF GUILDFORD AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Home Start Guildford
Astolat
Coniers Way
GUILDFORD
GU4 7HL
- Ffôn:
- 01483511181
- E-bost:
- office@hsguildford.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window