MV BALMORAL FUND LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit to preserve and exhibit in sailing condition the historic vessel MV Balmoral and to advance the education of the public through the provision of educational material relating to the industrial and maritime historic period represented by MV Balmoral and the architecture of the surrounding coastline.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
53 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1041351 THE PRIDE OF BRISTOL TRUST
- 15 Ionawr 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Benjamin Boult | Cadeirydd | 12 September 2024 |
|
|
||||
Robert John Skues | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Paul Colledge | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
Andrew David Westmore | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
John Robert Thomas | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
Dominic James Mc Call | Ymddiriedolwr | 22 March 2015 |
|
|
||||
DAVID GWYN BASSETT | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.43k | £28.57k | £76.99k | £76.91k | £93.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.60k | £69.28k | £77.22k | £99.05k | £130.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 21 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 19 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 19 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 02 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 03 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 JUN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15/01/2014 as amended on 11 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PRESERVE AND EXHIBIT IN SAILING CONDITION THE HISTORIC VESSEL MV BALMORAL AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION OF EDUCATIONAL MATERIAL RELATING TO THE INDUSTRIAL AND MARITIME HISTORIC PERIOD REPRESENTED BY MV BALMORAL AND THE ARCHITECTURE OF THE SURROUNDING COASTLINE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
70 PRINCE STREET
BRISTOL
BS1 4QD
- Ffôn:
- 0117 325 6100
- E-bost:
- enquiries@mvbalmoral.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window