Hanes ariannol TENDER NURSING CARE
Rhif yr elusen: 1154186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.58k | £159.25k | £167.67k | £158.81k | £156.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.94k | £168.09k | £181.28k | £186.27k | £187.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £98.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £92.20k | £85.69k | £16.34k | £96.90k | £80.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.