Hanes ariannol THE MARGATE CAVES COMMUNITY EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1155904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (71 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £750.54k £221.53k £174.09k £188.28k £208.08k
Cyfanswm gwariant £195.24k £183.94k £220.66k £246.87k £292.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.00k £11.03k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £748.66k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.88k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £129.97k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £12.46k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £52.80k N/A N/A N/A N/A