ymddiriedolwyr AL-INAM RELIEF FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1155458
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIZA PAREKH | Cadeirydd | 18 March 2021 |
|
|
||||
Ahmad Hossen | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|
||||
SUMEET SINGH | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Dawud Ahmed Hussain | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||
Zain Hussain | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Mariam Hussain | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
Syed Hussain | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.