The Pear Tree Fund

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide information, advice and holistic support to anyone with a life-changing illness or long-term condition who lives in East Suffolk and neighbouring parts of Mid Suffolk and South Norfolk, and to families and carers. Services and support are provided from the Pear Tree Centre in Halesworth, or by telephone, online and in the home.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1036571 THE HALESWORTH COMMUNITY NURSING CARE FUND
- 21 Ionawr 2014: CIO registration
- Pear Tree Centre (Enw gwaith)
- HALESWORTH COMMUNITY NURSING CARE FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Duncan Empey | Cadeirydd | 24 April 2025 |
|
|
||||
Sean Verrall | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Candace Tamsyn Imison | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Guy Peryer | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Debra Jane Willetts | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Philip John King | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Dr DINAH CECELIA MORLEY | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
NICOLA JANE SAWKINS | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £155.57k | £263.12k | £256.20k | £205.80k | £229.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.92k | £259.04k | £307.71k | £299.12k | £324.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £53.30k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 15 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 15 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Tachwedd 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Tachwedd 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 21 Jan 2014 as amended on 27 Nov 2018 as amended on 16 Jul 2020 as amended on 07 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
To support people with a life limiting illness who are registered with Cutlers Hill Surgery, by the provision of nursing care, practical support and equipment; and To provide information and support at the Pear Tree Centre to people living in Halesworth and the surrounding area, who either themselves or a member of their family have a life limiting illness.
Maes buddion
HALESWORTH AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pear Tree Centre
Bungay Road
HALESWORTH
Suffolk
IP19 8SG
- Ffôn:
- 01986 899655
- E-bost:
- info@peartreefund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window