TRIANGLE PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Triangle Project is a collaboration between Family Society and St Francis Children's Society which supports concurrency and fostering to adopt.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GRAHAM HARWOOD | Cadeirydd | 12 February 2014 |
|
|||||||||||||||
BENJAMIN DAVID JAMES | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|||||||||||||||
ANNA SHARKEY | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.03k | £63.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.01k | £105.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £57.99k | £41.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ebrill 2022 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ebrill 2022 | 88 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 SEP 2013 as amended on 07 May 2020 as amended on 31 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
4.1 THE CHARITYS OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY, IN EACH CASE ONLY FOR THE PUBLIC BENEFIT TO: 4.1.1 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AND SUFFERING BY THE PROVISION OF SUCH GRANTS, GOODS, SERVICE OR FACILITIES AS THE CHARITY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE; 4.1.2 THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH; 4.1.3 THE SUPPORT, RELIEF AND CARE AND, THE PROMOTION THEREOF, OF: 4.1.3.1 CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITHOUT FAMILIES TO CARE FOR THEM, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ADOPTION AND FOSTERING SERVICES; 4.1.3.2 INDIVIDUALS AND COUPLES SEEKING TO ADOPT AND/OR FOSTER CHILDREN AND YOUNG PEOPLE; 4.1.3.3 FAMILIES COMPRISING ADOPTED AND FOSTER CHILDREN; 4.1.3.4 CHILDREN AND YOUNG PEOPLE; 4.1.3.5 THOSE IN NEED BY REASON OF AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY OR OTHER DISADVANTAGE; 4.1.3.6 THE CARERS OF THOSE INDIVIDUALS AND GROUPS SPECIFIED IN ARTICLES 4.1.3.1, 4.1.3.2 AND 4.1.3.5 ABOVE; 4.1.3.7 INDIVIDUALS, FAMILIES, COMMUNITIES AND GROUPS WHO ARE IN NEED; AND 4.1.3.8 THOSE IN NEED BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP; 4.1.4 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATIONAL OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND 4.1.5 ANY ACTIVITY WHICH IS CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND, SAVE THAT IF ANY ACTIVITY IS UNDERTAKEN IN SCOTLAND OR NORTHERN IRELAND, SUCH ACTIVITY SHALL ALSO BE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF THE JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTIVITY IS UNDERTAKEN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MCCARTHY DENNING LTD
Minster House
42 Mincing Lane
LONDON
EC3R 7AE
- Ffôn:
- 02039269900
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window