Hanes ariannol BASINGSTOKE AND DISTRICT DISABILITY FORUM

Rhif yr elusen: 1155660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.87k £49.76k £42.27k £33.06k £24.03k
Cyfanswm gwariant £24.43k £33.28k £43.27k £34.85k £34.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.99k £17.15k £21.90k £8.56k £16.49k