THE DUTCH CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To educate the public in and promote Dutch arts, music, language and the Dutch cultural heritage, in particular (but without limitation) by the provision of a Dutch cultural centre in London and to advance and promote the preservation and conservation of the Dutch church at Austin Friars for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Valk | Cadeirydd | 09 February 2015 |
|
|
||||
Marieke Janneke Albeda | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Ellen Milan | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Marinus Rovers | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Christine Sas | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Jeff Tijssen | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|||||
Jean-Jacques van Helten | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Frederik Vogels | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Bertjan van de Lagemaat | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Michiel Kermer | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.53k | £26.17k | £45.81k | £77.19k | £68.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.69k | £25.96k | £45.80k | £68.15k | £88.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 APR 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/04/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (OBJECTS) ARE (1) TO EDUCATE THE PUBLIC IN AND PROMOTE DUTCH ARTS, MUSIC, LANGUAGE AND THE DUTCH CULTURAL HERITAGE, IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) BY THE PROVISION OF A DUTCH CULTURAL CENTRE IN LONDON AND (2) TO ADVANCE AND PROMOTE THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF THE DUTCH CHURCH AT AUSTIN FRIARS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE DUTCH CHURCH
7 AUSTIN FRIARS
LONDON
EC2N 2HA
- Ffôn:
- 02075881684
- E-bost:
- info@dutchcentre.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window