Hanes ariannol LITTLE ACTORS THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 1155249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £87.25k £55.24k £67.08k £69.70k £60.65k
Cyfanswm gwariant £86.41k £42.58k £70.86k £65.85k £59.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.12k £33.19k N/A £2.50k £3.50k