Hanes ariannol THE NORTH TYNESIDE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1154666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.27m | £1.52m | £1.39m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.23m | £1.18m | £1.28m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £385.12k | £324.00k | £369.00k | £412.94k | £108.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £129 | £6.70k | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.20m | £1.26m | £1.40m | £1.39m | £1.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £142 | £151 | £97 | £3.54k | £9.26k | |
|
Incwm - Arall | £90 | £500 | £126.34k | £0 | £508 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.23m | £1.18m | £1.28m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £2.74k | £4.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.38k | £11.05k | £9.83k | £6.43k | £6.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £85.98k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £2.67k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.