Hanes ariannol GENERATING GENIUS

Rhif yr elusen: 1154828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £290.33k £373.30k £731.51k £593.66k £608.45k
Cyfanswm gwariant £278.94k £284.28k £536.68k £562.24k £682.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £45.00k £30.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £30.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £731.51k £593.66k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £608.45k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £529.94k £559.94k £682.06k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £6.74k N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £420 £420 £2.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A £0