ymddiriedolwyr LIONS YOUTH BRASS
Rhif yr elusen: 1154884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Elise Parker | Cadeirydd | 29 March 2022 |
|
|
||||
Jennifer Lory Boughey | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Kate Mayne | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Alison McLaren | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Ian Bloor | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Victoria Margaret Taylor | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Deborah Ann Miles | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Emma Dean | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.