CLAYHALL COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To operate for the benefit of community in Clayhall area. To bring the community together for the betterment of area. To provide educational and recreational facilities to the kids.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Redbridge
Llywodraethu
- 27 Mai 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewan Khan | Ymddiriedolwr | 08 December 2024 |
|
|||||
Javed Iqbal | Ymddiriedolwr | 08 December 2024 |
|
|
||||
Mirza Sujon Baig | Ymddiriedolwr | 08 December 2024 |
|
|
||||
Badrul Alam Khan | Ymddiriedolwr | 08 December 2024 |
|
|
||||
Hassan Ali Hassan Mohamed MESALAM | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
||||
Mohammed khalid | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.16k | £63.77k | £100.14k | £966.33k | £327.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.26k | £51.43k | £47.60k | £73.16k | £117.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £900.10k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £18.94k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £47.30k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £25.25k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £30.17k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £25.25k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £17.74k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 72 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 72 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 23 Ebrill 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 23 Ebrill 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 31 Mawrth 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 31 Mawrth 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 02 Mawrth 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 02 Mawrth 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 May 2014
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE TENETS AND DOCTRINES OF ISLAM. 2. TO PROMOTE RACIAL AND RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITHS. 3. TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS OF PERSONS IN NEED, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY REASON OF BEREAVEMENT, OR ADDICTION TO DRUGS AND ALCOHOL, AND RESIDENT IN CLAYHALL AND THE SURROUNDING AREAS, BY THE PROVISION OF COUNSELLING. 4. TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CLAYHALL AND THE SURROUNDING AREAS WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clayhall Community Centre
Heathcote Avenue
ILFORD
Essex
IG5 0QS
- Ffôn:
- 07830379557
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window