ymddiriedolwyr Hope In Haringey
Rhif yr elusen: 1155484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Skinner | Cadeirydd | 20 June 2018 |
|
|
||||
Resham Mirza | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|||||
Elizabeth Morris | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Pastor Tonye Philemon | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Anna Joy Lowe | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
John Philip Christopher Stevenson | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Heather Annan | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
REVEREND ALEX GYASI | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.