Hanes ariannol THE VETERANS CONTACT POINT
Rhif yr elusen: 1155953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.64k | £145.28k | £203.93k | £156.56k | £147.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.48k | £43.46k | £77.42k | £78.24k | £106.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £44.00k | £47.17k | £46.77k | £21.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.30k | £2.00k | £4.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.