Ymddiriedolwyr ISSABELLES APPEAL
Rhif yr elusen: 1155859

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW FUTTER | Cadeirydd | 25 October 2013 |
|
|
||||
Simon Kelly | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Eleanor Keeley Thompson | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Emma Doolan | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Maisie Nolan | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Natalie Kelly | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
JENNY VERNON | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.