EPIC KIDZ

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants are awarded to voluntary groups throughout the North West, who provide sports, leisure and health orientated activities for young people. These groups include local sports clubs, scouts, youth clubs and children with special needs. We also provide grants for other charities involved with mountain recreational activities such as footpath repairs, mountain rescue and air ambulance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cumbria
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- St Helens
- Swydd Gaerhirfryn
- Wigan
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARC LAITHWAITE BSC HONS | Cadeirydd | 20 January 2014 |
|
|
||||
TERENCE GILPIN | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.84k | £132.76k | £77.19k | £154.26k | £101.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.78k | £96.58k | £103.15k | £141.78k | £144.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 29 Hydref 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 29 Hydref 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 18 Medi 2023 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 18 Medi 2023 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 06 Mawrth 2023 | 219 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 06 Mawrth 2023 | 219 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 04 Ebrill 2022 | 248 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 04 Ebrill 2022 | 248 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 03 Mawrth 2021 | 216 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 03 Mawrth 2021 | 216 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14/03/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 16 IN THE NORTH WEST OF ENGLAND BY ASSISTING IN THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
308 Mossy Lea Road
Wrightington
WIGAN
WN6 9SA
- Ffôn:
- 01257251217
- E-bost:
- info@epicevents.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window