Hanes ariannol NORTON SPORTS CHARITY
Rhif yr elusen: 1154688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.07k | £229.44k | £377.56k | £630.48k | £482.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £231.17k | £237.95k | £218.31k | £263.67k | £359.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.89k | £62.15k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £582.97k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £40.51k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £6.05k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £960 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £263.39k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £272 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £117.38k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £272 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.