Hanes ariannol THE LIVERSAGE TRUST

Rhif yr elusen: 1155282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.47m £2.47m £2.53m £2.70m £2.96m
Cyfanswm gwariant £1.87m £1.79m £1.78m £2.31m £2.22m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £93.14k £80.42k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £1.05k £32.55k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.17m £2.13m £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £2.19m £2.33m £2.47m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £292.65k £268.19k £275.44k £354.06k £437.41k
Incwm - Arall £7.20k £65.65k £56.42k £10.69k £21.13k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.87m £1.79m £1.78m £2.31m £2.22m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £5.46k £5.92k
Gwariant - Sefydliad grantiau £56.07k £24.50k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0